Michael Würsten
residente a Steffisburg, da Saanen Mandati attuali: draussen leben GmbH Persone correlate: Anders Würsten Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Würsten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Würsten"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Würsten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Würsten"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Würsten
Persone con il nome Michael Würsten lavorano in questi rami economici
Progettazione giardini e paesaggistica
Progettazione giardini e paesaggistica
Privato con il nome Michael Würsten
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Würsten
Numero di pubblicazione: HR02-1006016366, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
draussen leben GmbH, in Steffisburg, CHE-269.195.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368615).
Domizil neu:
Glättemühleweg 22, 3613 Steffisburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Anders, von Saanen, in Steffisburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Würsten, Michael, von Saanen, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005096465, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BlackStick GmbH, in Nürensdorf, CHE-115.661.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2012, S.0, Publ. 6687082).
Firma neu:
BlackStick GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.02.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Michael, von Saanen, in Nürensdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004927395, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
a piece of Switzerland GmbH, in Oberglatt, CHE-139.210.394, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfli, Daniela Barbara, von Zürich, in Bassersdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Millet, Olivier Marc, von Champagne, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Würsten, Michael Dominik, von Saanen, in Nürensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knöpfli, Dominique Esther, von Zürich, in Oberglatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].