Stephan Oskar Wintsch
residente a Ennetbaden, da Flurlingen Mandati attuali: cora technology solutions AG, Müller Martini Immobilien AG in Liquidation e di più Persone correlate: Saifudin Sharityar, Hans-Peter Uebersax, Mark Thomas Hauri e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stephan Oskar Wintsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stephan Oskar Wintsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stephan Oskar Wintsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stephan Oskar Wintsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stephan Oskar Wintsch
Persone con il nome Stephan Oskar Wintsch lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Ricerca e sviluppo
Gestione fondi
Direzione aziendale e amministrazione
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Fornitura di servizi informatici
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Ricerca e sviluppo
Gestione fondi
Direzione aziendale e amministrazione
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Privato con il nome Stephan Oskar Wintsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Oskar Wintsch
Numero di pubblicazione: HR02-1006076471, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
cora technology solutions AG, in Dübendorf, CHE-472.159.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2024, Publ. 1006063063).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintsch, Stephan, von Flurlingen, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Daniel, von Zofingen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Mark Thomas, von Hirschthal, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Melanie, von Niederglatt, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sharityar, Saifudin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uebersax, Hans-Peter, von Thörigen, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006053465, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Müller Martini Immobilien AG, in Hergiswil (NW), CHE-102.811.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544764).
Firma neu:
Müller Martini Immobilien AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Müller Martini Immobilière SA en liquidation) (Müller Martini Real Estate Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cimirro, Dario, von Interlaken, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Bruno, von Wiliberg, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stübi, Gabriela, von Emmen und Ebikon, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintsch, Stephan, von Flurlingen, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006004492, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalvorsorgestiftung Müller Martini Zofingen, in Zofingen, CHE-109.738.650, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879902).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohr, Jonas, von Mägenwil, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wintsch, Stephan, von Flurlingen, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.