Franco Winiger
residente a Rapperswil, da Rapperswil-Jona Mandati attuali: IT Wing GmbH, Winiger IT-Consulting Persone correlate: Nina Aegerter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franco Winiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franco Winiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franco Winiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franco Winiger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franco Winiger
Persone con il nome Franco Winiger lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Franco Winiger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franco Winiger
Numero di pubblicazione: 5629302, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
IT Wing GmbH, in Rapperswil-Jona, CH-320.4.051.063-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 10, Publ. 4056630).
Domizil neu:
Spinnereistrasse 3, 8640 Rapperswil. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Franco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4584758, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Soft Wing GmbH, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.4.055.392-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 11, Publ. 4059928).
Gründungsstatuten:
31.03.2004.
Statutenänderung:
19.06.2008.
Firma neu:
Skywood Systems GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bundesstrasse 3, 6304 Zug.
Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb von Sotware sowie allgemeiner EDV-Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winiger, Franco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Alfänger, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in St. Blasien (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Aegerter, Nina, von Zürich, in Regensberg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
London Commerce Ltd , in London (GB), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alfänger, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in St. Blasien (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Iten, Markus, von Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4059928, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Soft Wing GmbH, bisher in Rapperswil SG, CH-320.4.055.392-4, Entwicklung und Vertrieb von Software sowie allgemeine EDV-Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S. 11, Publ. 2290368).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Franco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: von Jona, in Rapperswil SG].