Maurice Benjamin Windisch
residente a Bottighofen, da Germania Mandati attuali: Urban Spirit GmbH, TREE GROUP AG e di più Persone correlate: David Leo Jaeggi, Josael Bernhard Metzger, Mark Marcel Hoffmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maurice Benjamin Windisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maurice Benjamin Windisch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maurice Benjamin Windisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maurice Benjamin Windisch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Maurice Benjamin Windisch
Persone con il nome Maurice Benjamin Windisch lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Produzione di commestibili
Commercio di prodotti alimentari
Ricerca e sviluppo
Fabbricazione di bevande (senza alcool)
Servizi per consulenza manageriale
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Produzione di commestibili
Commercio di prodotti alimentari
Ricerca e sviluppo
Fabbricazione di bevande (senza alcool)
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Maurice Benjamin Windisch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Maurice Benjamin Windisch
Numero di pubblicazione: HR02-1006124823, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Urban Spirit GmbH, in Schübelbach, CHE-293.701.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenskiöld, Leif Andreas, von Uitikon, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 101.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haddock AG (CHE-174.150.963), in Schübelbach, Gesellschafterin, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 101.00 [bisher: mit 33 Stammanteilen zu je CHF 101.00];
Jaeggi, David Leo, von Walterswil (SO), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 101.00];
Windisch, Maurice Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 101.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1006120325, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
TREE GUM AG, in Schübelbach, CHE-495.745.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248694).
Statutenänderung:
26.08.2024.
Firma neu:
TREE GROUP AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gigirey Ríos, Óscar, von Oberengstringen, in Zumikon, Mitglied und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Langenskiöld, Leif Andreas, von Uitikon, in Birmensdorf (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Windisch, Maurice, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005999228, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Haddock AG, in Schübelbach, CHE-174.150.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005383290).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gigirey Ríos, Óscar, von Oberengstringen, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windisch, Maurice, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].