Bruno Werro
residente a Flims Waldhaus, da Bitsch Mandati attuali: Liegenschafts- und Hauswartdienst Werro GmbH Persone correlate: Barbara Werro-Gerber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Werro", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Werro"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Werro", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Werro"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bruno Werro
Persone con il nome Bruno Werro lavorano in questi rami economici
Facility Management
Facility Management
Privato con il nome Bruno Werro
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Werro
Numero di pubblicazione: 5107360, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Liegenschafts- und Hauswartdienst Werro GmbH, in Flims, CH-350.4.002.554-5, Via Sur Rieven 5a, 7018 Flims Waldhaus, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2009.
Zweck:
Der Betrieb eines Liegenschafts- und Hauswartsdienstes, insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Hauswartung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Werro, Bruno, von Bitsch, in Flims Waldhaus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen von je CHF 100;
Werro-Gerber, Barbara, von Bitsch und Sumiswald, in Flims Waldhaus (Flims), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen von je CHF 100.
Numero di pubblicazione: 3056204, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kantonal-Bernischer Autofahrlehrer-Verband (KBAV), in Bern, CH-035.5.001.162-6, Wahrung und Förderung der Interessen der Mitglieder in sozialer, wirtschaftlicher und beruflicher Hinsicht usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2002, S. 2, Publ. 578838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allenbach, Karl, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rawyler, Bruno, von Brügg, in Brügg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Geschäftsführer;
Werro, Bruno, von Bitsch, in Signau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldmeier, Werner, von Wölflinswil, in Gampelen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsident oder dem Geschäftsführer;
Fritzius, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Thunstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Geschäftsführer;
Röthlisberger, Urs, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kantonal-Bernischer Autofahrlehrer-Verband (KBAV), in Bern, Wahrung und Förderung der Interessen der Mitglieder in sozialer, wirtschaftlicher und beruflicher Hinsicht usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.1998, S. 2990).
Statutenänderung:
26.11.1999.
Domizil neu:
Zentweg 13, 3006 Bern.
Zweck neu:
Wahrung und Förderung der Interessen der Mitglieder in sozialer, wirtschaftlicher und beruflicher Hinsicht. Er fördert die Verkehrssicherheit mit allen geeigneten Massnahmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mader, Fritz, von Mühleberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kronenberg, Katharina, von Fischbach, in Langnau im Emmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Urs, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Daniel, von Wyssachen, in Madiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsident oder Geschäftsführer [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweienmit Geschäftsführer];
Rawyler, Bruno, von Brügg, in Brügg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Geschäftsführer [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Geschäftsführer];
Dietz, Jeannette, von Forst, in Rohrbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fankhauser, Stefan, von Trub, in Schliern bei Köniz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gafner, Hansjürg, von Beatenberg, in Heimberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, André, von Eriswil, in Kirchberg BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werro, Bruno, von Bitsch, in Signau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.