Gabriela Welter-Jimenez
residente a Abtwil, da Bischofszell e Hauptwil-Gottshaus Mandati attuali: Gariwel GmbH Persone correlate: Richard Welter-Jimenez Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriela Welter-Jimenez", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriela Welter-Jimenez"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriela Welter-Jimenez", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriela Welter-Jimenez"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gabriela Welter-Jimenez
Persone con il nome Gabriela Welter-Jimenez lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Gabriela Welter-Jimenez
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gabriela Welter-Jimenez
Numero di pubblicazione: HR02-1005693631, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
DAS MALERTEAM AG, in St. Gallen, CHE-106.109.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, S.0, Publ. 7147874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welter-Jimenez, Richard, von Bischofszell, in Abtwil SG (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Welter-Jimenez, Gabriela, von Bischofszell, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
KEEL+PARTNER AG (CH-320.3.048.739-6), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moscatiello, Gionata, italienischer Staatsangehöriger, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moscatiello-Egger, Kathrin, von Rechthalten, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
die TreuhandExperten ag Herisau (CHE-107.074.454), in Herisau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1161442, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Malerei Welter & Eckhart AG, in St. Gallen, Betrieb eines Malergeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.1994, S. 1670).
Statutenänderung:
11.06.2003.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckhart-Zellweger, Beat, von Vals, in Teufen AR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Eckhart-Zellweger, Monika, von Herisau und Vals, in Teufen AR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in St. Gallen];
Welter-Jimenez, Richard, von Bischofszell, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bischofszell und Gottshaus, in Uzwil];
Welter-Jimenez, Gabriela, von Bischofszell, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mexikanische Staatsangehörige, in Uzwil].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Malerei Welter & Eckhart AG, in St. Gallen , Industriestrasse 15, 9015 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.3.1994.
Zweck:
Betrieb eines Malergeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie Handel mit dem Gesellschaftszweck dienenden Waren betreiben.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.50000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Eckhart-Zellweger, Beat, von Vals, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welter-Jimenez, Richard, von Bischofszell und Gottshaus, in Uzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckhart-Zellweger, Monika, von Herisau und Vals, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welter-Jimenez, Gabriela, mexikanische Staatsangehörige, in Uzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welter, Leo, von Bischofszell und Gottshaus, in Häuslenen (Aadorf), Revisionsstelle.