Dipl. Ing. Adrian Eugen Weitnauer
residente a Näfels, da Glarus Nord e Oltingen Mandati attuali: Stiftung Mariaburg, Maismühle Landolt GmbH e di più Persone correlate: Christoph Maria Hörtner, Hans Widmer, Daniel Erwin Bucklar e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dipl. Ing. Adrian Eugen Weitnauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dipl. Ing. Adrian Eugen Weitnauer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dipl. Ing. Adrian Eugen Weitnauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dipl. Ing. Adrian Eugen Weitnauer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adrian Eugen Weitnauer
Persone con il nome Adrian Eugen Weitnauer lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Produzione di commestibili
Uffici di architettura e ingegneria
Associazioni religiose, politiche o secolari
Produzione di commestibili
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Adrian Eugen Weitnauer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Eugen Weitnauer
Numero di pubblicazione: HR02-1005218728, Ufficio del registro di commercio Glarona
Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN), in Glarus Nord, CHE-116.402.439, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weitnauer, Adrian Eugen, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Marcel, von Ebnat-Kappel, in Schwanden GL (Glarus Süd), stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Kaspar Balthasar, von Reichenburg, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biedermann, Thomas Josef, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nobs, Mathias, von Schüpfen, in Ennenda (Glarus), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004838106, Ufficio del registro di commercio Glarona
Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN), in Glarus Nord, CHE-116.402.439, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807658).
Statutenänderung:
22.11.2019.
Zweck neu:
Die Hauptaufgabe der TBGN ist die Stromversorgung der Gemeinde Glarus Nord.
Die TBGN übernehmen für die Gemeinde die folgenden Aufgaben:
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der eigenen Kraftwerke;
Produktion und Handel mit Energie (Strom, Gas, Fernwärme);
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der Energieverteilungsnetze (Strom, Gas Fernwärme);
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der gemeindeeigenen öffentlichen Beleuchtung;
Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Kommunikationsnetzen;
Förderung der effizienten Nutzung von Energie;
Förderung von Produktion und Nutzung von erneuerbaren Energien;
Der Gemeinderat kann den TBGN weitere Aufgaben übertragen. Dies geschieht auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen und / oder Konzessionsverträgen;
vollständige Zweckumschreibung im Organisationsreglement. Die öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt findet ihre Rechtsgrundlage im Organisations-Reglement der Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN), erlassen von der Gemeindeversammlung Glarus Nord am 22.11.2019 mit Inkrafttreten auf den 01.01.2020. [bisher: Die öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt findet ihre Rechtsgrundlage im Organisations-Reglement der Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN), erlassen von der Gemeindeversammlung Glarus Nord am 24.11.2017 mit Inkrafttreten auf den 01.01.2018.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weitnauer, Adrian Eugen, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer];
Gallati, Bruno Fridolin, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer];
Achermann, Hans Max, von Beromünster, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eberle, Max Felix, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Noser, Patrik, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rothlin, Peter, von Wangen (SZ), in Oberurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Jürg, von Buchs (SG), in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eicher, Bruno Andreas, von Eschenbach (SG), in Benken SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004451229, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Technische Betriebe Glarus Nord, in Glarus Nord, CHE-116.402.439, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031705).
Statutenänderung:
24.11.2017.
Firma neu:
Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN).
Zweck neu:
Die Hauptaufgabe der TBGN ist die Sicherstellung der Energieversorgung der Gemeinde Glarus Nord.
Die TBGN übernehmen für die Gemeinde die folgenden Aufgaben:
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der eigenen Kraftwerke;
Produktion und Handel mit Energie (Strom, Gas, Fernwärme);
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der Energieverteilungsnetze (Strom, Gas Fernwärme);
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der gemeindeeigenen öffentlichen Beleuchtung;
Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Kommunikationsnetzen;
Förderung der effizienten Nutzung von Energie;
Förderung von Produktion und Nutzung von erneuerbaren Energien;
Der Gemeinderat kann den TBGN weitere Aufgaben übertragen. Dies geschieht auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen und / oder Konzessionsverträgen. Die TBGN können sich an Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen ganz oder teilweise übernehmen oder Unternehmungen selber gründen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zeck der TBGN zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. [gestrichen: Die öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt findet ihre Rechtsgrundlage im Organisations-Reglement der Technischen Betriebe Glarus Nord, erlassen von der Gemeindeversammlung Glarus Nord am 20.06.2014 mit Inkrafttreten auf den 01.01.2014.]. Die öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt findet ihre Rechtsgrundlage im Organisations-Reglement der Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN), erlassen von der Gemeindeversammlung Glarus Nord am 24.11.2017 mit Inkrafttreten auf den 01.01.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiesser, Fritz, von Glarus, in Oberurnen (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer;
Elmer, Fritz Heinrich, von Glarus Süd, in Au ZH (Wädenswil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer;
Landolt, Peter, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weitnauer, Adrian Eugen, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Achermann, Hans Max, von Beromünster, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eberle, Max Felix, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Noser, Patrik, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegner, Tobias Eugen, von Lachen, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].