Eric Weil
residente a Aarau, da Zürich Mandati attuali: Betriebsgenossenschaft Seniorenzentrum "Auf Walthersburg" Aarau Persone correlate: Rosa Sophie Renftle, Pirmin Graf, Martin Haefeli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eric Weil", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eric Weil"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eric Weil", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eric Weil"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Eric Weil
Persone con il nome Eric Weil lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Privato con il nome Eric Weil
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Eric Weil
Numero di pubblicazione: HR02-1004772586, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Betriebsgenossenschaft Seniorenzentrum "Auf Walthersburg" Aarau, in Aarau, CHE-106.576.233, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4190893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Kurt, von Zürich und Oberkirch, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefeli, Martin, von Mümliswil-Ramiswil, in Gebenstorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weil, Eric, von Zürich, in Aarau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Karin, von Fahrni, in Birr, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2083525, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
CRE8IT GmbH, in Reinach BL, CHE-192.484.468, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7206110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windler, Daniel, von Zürich, in Witterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weil, Eric Vincent, von Soyhières, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 7206110, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
CRE8IT GmbH, in Reinach BL, CH-280.4.016.895-8, Scheltenstrasse 5, 4153 Reinach BL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informations-, Computer- und Kommunikationstechnologie sowie den Handel mit technischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Patente, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und vergeben. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Weil, Eric Vincent, von Soyhières, in Reinach BL, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Windler, Daniel, von Zürich, in Witterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.