Bruno Wegmüller
residente a Dübendorf, da Zürich e Vechigen Mandati attuali: Wegmüller GmbH, Genossenschaft für Alterswohnungen in Zürich-Schwamendingen Persone correlate: Susanne Zürrer-Stutz, Nic Hess, Denise Ruth Gmür Blatz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Wegmüller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Wegmüller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Wegmüller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Wegmüller"
|
|
Bruno Wegmüller
residente a Rubigen, da Vechigen Mandati attuali: exact Kostenplanung AG Persone correlate: Simon Hari, Jürg Scheidegger, Andreas Heinz Lüscher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Wegmüller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Wegmüller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Wegmüller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Wegmüller"
|
|
Bruno Wegmüller
residente a Schafhausen i. E., da Hasle bei Burgdorf Mandati attuali: Käsereigenossenschaft Gomerkinden Persone correlate: Ulrich Steiner, Heinz Eichenberger, Ernst Niklaus Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Wegmüller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Wegmüller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Wegmüller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Wegmüller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bruno Wegmüller
Persone con il nome Bruno Wegmüller lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Bruno Wegmüller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Wegmüller
Numero di pubblicazione: HR02-1006056952, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baugenossenschaft Freiland Münsingen, in Münsingen, CHE-101.661.386, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmüller, Bruno, von Walkringen, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Michael Patrick, von Vechigen, in Bern, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005993260, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wegmüller Architekturbüro AG, in Münsingen, CHE-107.902.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S.5, Publ. 5160978).
Firma neu:
Wegmüller Architekturbüro AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.03.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmüller, Bruno, von Walkringen, in Münsingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wegmüller, Hanni, von Walkringen, in Münsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wegmüller, Herbert, von Walkringen, in Münsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Jacqueline, von Walkringen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005166380, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baugenossenschaft 'Freiland Münsingen', in Münsingen, CHE-101.661.386, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368725).
Statutenänderung:
26.03.2021.
Firma neu:
Baugenossenschaft Freiland Münsingen.
Domizil neu:
c/o Erich Feller, Erlenauweg 28, 3110 Münsingen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Gemeinde Münsingen und Umgebung die Bereitstellung von Wohnraum zu wirtschaftlich tragbaren Mietzinsen. Die Genossenschaft stellt guten und preisgünstigen Wohnraum für alle Bevölkerungskreise bereit und fördert das Gemeinwohl. Die Genossenschaft erstellt und erwirbt bezahlbare Wohn- und Gewerberäume und vermietet diese an ihre Mitglieder. Die Mitglieder sind verpflichtet, die angemieteten Wohnungen selbst zu bewohnen oder in den Gewerberäumen selbst tätig zu sein.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hählen, Hans, von Lenk, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Bruno, von Walkringen, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nydegger, Adelheid genannt Heidi, von Rüschegg, in Münsingen, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner-Luchs, Christa, von Habkern, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten;
Feller, Erich, von Thun, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].