Hanns-Martin Wagner
residente a Ludwigsburg, da Seltisberg Mandati attuali: Sinnwerkstatt GmbH Persone correlate: Wolf-Dieter Wagner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanns-Martin Wagner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanns-Martin Wagner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanns-Martin Wagner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanns-Martin Wagner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hanns-Martin Wagner
Persone con il nome Hanns-Martin Wagner lavorano in questi rami economici
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Privato con il nome Hanns-Martin Wagner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hanns-Martin Wagner
Numero di pubblicazione: HR02-1004979464, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sinnwerkstatt GmbH, in Langnau am Albis, CHE-113.293.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2015, S.0, Publ. 2328677).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Hanns-Martin, von Seltisberg, in Ludwigsburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Nürtingen (DE)].
Numero di pubblicazione: 2328677, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sinnwerkstatt GmbH, in Langnau am Albis, CHE-113.293.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 30, Publ. 4923936).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Hanns-Martin, von Seltisberg, in Nürtingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wendlingen am Neckar (DE)].
Numero di pubblicazione: 4923936, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sinnwerkstatt GmbH, in Stäfa, CH-020.4.034.380-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2006, S. 21, Publ. 3667490).
Statutenänderung:
11.02.2009.
Sitz neu:
Langnau am Albis.
Domizil neu:
c/o Wolf-Dieter Wagner, Oberrenggstrasse 14A, 8135 Langnau am Albis.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Werkstatt für Skulpturen, kinetische Objekte und interaktive Exponate. In diesem Zusammenhang ist die Gesellschaft auch in den Geschäftsbereichen Gestaltung, Bauleitung, Projektierungen, Beratungen und Service tätig. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 11.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Ursula, von Zürich, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Hanns-Martin, von Seltisberg, in Wendlingen am Neckar (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Wagner, Wolf-Dieter, von Hausen AG, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.