Informazioni su Ursula Graf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ursula Graf
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Graf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004752197, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Keragra GmbH, in Stäfa, CHE-106.983.934, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725156).
Statutenänderung:
23.10.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Vertretungen für Haushalts- und Geschenkartikeln, sowie An und Verkauf von Waren aller Art. Ferner kann die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen im In- und Ausland für Unternehmen jeglicher Art und auf allen Hierarchiestufen übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Margrit, von Stäfa, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Walter, von Stäfa, in Freienbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Graf, Ursula, von Zürich, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004479132, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vetrag AG, in Stäfa, CHE-106.983.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4353489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zelenka, Grégoire, von Kloten, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Ursula, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Nadine, von Otelfingen, in Adlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Hans, von Zizers, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004479071, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leonardo Flyers AG, in Zürich, CHE-289.232.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6721812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zelenka, Grégoire, von Kloten, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Rudolf Eduard, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Graf, Ursula, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Nadine, von Otelfingen, in Adlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Hans, von Zizers, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.