Bruno von Mentlen
residente a Wil, da Erstfeld Mandati attuali: Rosenhügel Immobilien AG, Trailer-Retail AG e di più Persone correlate: Walter Alder, Mersada von Mentlen-Gegic, Mersada von Mentlen-Gegic Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno von Mentlen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno von Mentlen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno von Mentlen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno von Mentlen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bruno von Mentlen
Persone con il nome Bruno von Mentlen lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Commercio di vestiti
Compravendita di immobili propri
Commercio di vestiti
Privato con il nome Bruno von Mentlen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bruno von Mentlen
Numero di pubblicazione: 2693275, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rosenhügel Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.590.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2490855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollhalder, Werner, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mentlen, Bruno, von Erstfeld, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2490855, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Blue World AG, in Wil SG, CHE-108.590.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2012, Publ. 6677914).
Statutenänderung:
06.11.2015.
Firma neu:
Rosenhügel Immobilien AG.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Hinterlauben 15, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Kauf, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen gewähren sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Mentlen-Gegic, Mersada, von Erstfeld, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Consida Treuhand GmbH (CH-400.4.019.981-8), in Berikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Walter, von Urnäsch, in Urnäsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollhalder, Werner, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Mentlen, Bruno, von Erstfeld, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5958928, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Blue World AG, in Wil SG, CH-130.0.008.806-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2005, S. 13, Publ. 3007818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruno Frey, Treuhandbüro, in Wil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mentlen, Bruno, von Erstfeld, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
von Mentlen-Gegic, Mersada, von Erstfeld, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BF Wirtschaftsprüfung GmbH (CH-320.4.067.105-9), in Wil SG, Revisionsstelle.