Ursula von Allmen
residente a Bonstetten, da Lauterbrunnen Mandati attuali: ReiseBar GmbH Persone correlate: Nicolas Hirschi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula von Allmen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula von Allmen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula von Allmen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula von Allmen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ursula von Allmen
Persone con il nome Ursula von Allmen lavorano in questi rami economici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Privato con il nome Ursula von Allmen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ursula von Allmen
Numero di pubblicazione: HR02-1005837703, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ReiseBar GmbH, in Bonstetten, CHE-112.417.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, S.0, Publ. 1743471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Info-Reisen Bischofberger AG (CHE-106.544.078), in Zürich, Gesellschafterin, mit 74 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Obrist, Rosemarie, von Schleitheim, in Arni AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Ursula, von Lauterbrunnen, in Bonstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hirschi, Nicolas, von Schwarzenburg, in Luzern, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5689808, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ReiseBar GmbH, in Bonstetten, CH-020.4.031.289-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 29, Publ. 5499070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brasser, Hans-Peter, von Zürich, in Bonstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Info-Reisen Bischofberger AG (CH-020.3.913.909-8), in Zürich, Gesellschafterin, mit 74 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
von Allmen, Ursula, von Lauterbrunnen, in Bonstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5231212, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ReiseBar GmbH, in Bonstetten, CH-020.4.031.289-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2006, S. 21, Publ. 3320078).
Statutenänderung:
23.07.2009.
Domizil neu:
Stallikonerstrasse 1b, 8906 Bonstetten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und den Verkauf von Reisen im In- und Ausland, die Beratung und Vertretung von touristischen Unternehmen im In- und Ausland, das treuhänderische Führen von Buchhaltungen für Unternehmen jeglicher Art sowie das Führen eines Bar- und Restaurantbetriebes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind..
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 23.07.2009 werden 80 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Ursula, von Lauterbrunnen, in Bonstetten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Brasser, Hans-Peter, von Zürich, in Bonstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Info-Reisen Bischofberger AG (CH-020.3.913.909-8), in Zürich, Gesellschafterin, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.