Christof von Allmen
residente a Matten b. Interlaken, da Beatenberg Mandati attuali: AHB elektro ag Persone correlate: Daniela Kläusler, Sandro Kläusler, Werner Hebeisen e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof von Allmen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof von Allmen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof von Allmen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof von Allmen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christof von Allmen
Persone con il nome Christof von Allmen lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Christof von Allmen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christof von Allmen
Numero di pubblicazione: HR02-1005700685, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AHB elektro ag, in Interlaken, CHE-113.421.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, S.0, Publ. 2234495).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläusler, Daniela, von Langnau im Emmental, in Wilderswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen, Christof, von Beatenberg, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Binggeli, Werner, von Guggisberg, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlosswil, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hebeisen, Michael, von Langnau im Emmental, in Wilderswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläusler, Sandro, von Herznach-Ueken, in Wilderswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maselli, Pasquale, von La Brillaz, in Ringgenberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hebeisen, Werner, von Langnau im Emmental, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Goldswil bei Interlaken (Ringgenberg BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004783730, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Instant Hug Elektro AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-108.519.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2012, S.0, Publ. 6613824).
Firma neu:
Instant Hug Elektro AG in Liq..
Weitere Adressen:
c/o AHB elektro ag, Geissgasse 3, 3800 Interlaken.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hebeisen, Werner, von Langnau im Emmental, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Allmen, Christof, von Beatenberg, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Binggeli, Werner, von Guggisberg, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlosswil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheller & Partner AG (CHE-108.328.551), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: Scheller & Partner AG (CH-092.3.007.428-6)].
Numero di pubblicazione: 6613824, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Instant Hug Elektro AG, in Oberhofen am Thunersee, CH-092.3.006.531-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 18.07.2003, S. 4, Publ. 1090332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Messer, in Worb, Revisionsstelle;
Hug, Hanspeter, von Schwaderloch, in Oberhofen am Thunersee, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hebeisen, Werner, von Langnau im Emmental, in Goldswil bei Interlaken (Ringgenberg BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen, Christof, von Beatenberg, in Matten bei Interlaken, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binggeli, Werner, von Guggisberg, in Schlosswil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheller & Partner AG (CH-092.3.007.428-6), in Interlaken, Revisionsstelle.