Luca Voisin
residente a Verbier, da Corgémont Mandati attuali: Société de Développement de Verbier, ASSOCIATION ESI SUISSE e di più Persone correlate: Diane Michellod, Simon Wiget, Laurent Raymond Vaucher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Voisin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Voisin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Voisin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Voisin"
|
|
Luca Voisin
residente a Genève, da Francia Mandati attuali: Eta CBY VOISIN Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Voisin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Voisin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Voisin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Voisin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luca Voisin
Persone con il nome Luca Voisin lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altre servici in educazione
Gestione di studi di registrazione
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altre servici in educazione
Gestione di studi di registrazione
Privato con il nome Luca Voisin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luca Voisin
Numero di pubblicazione: HR02-1006045599, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société de développement de Verbier / Val de Bagnes (SDVB), à Val de Bagnes, CHE-106.004.439, association (No. FOSC 102 du 29.05.2024, Publ. 1006043041).
Modification des statuts:
13.04.2023.
Nouveau nom:
Société de Développement de Verbier.
Nouveau but:
La Société de Développement a pour but de rendre agréable le séjour des hôtes, de promouvoir l'essor du tourisme et de développer un tourisme de qualité dans son rayon d'activité.
Elle a notamment pour tâches de:
a) participer à l'élaboration de la politique locale du tourisme;
b) représenter et défendre les intérêts du tourisme local;
c) exécuter les tâches que lui délègue la Commune et Verbier Tourisme avec son accord, sur la base d'un mandat de prestations.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bruchez, Philippe, de Bagnes, à Saillon, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Michellod, Diane, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, membre du comité, sans droit de signature;
Voisin, Luca, de Corgémont, à Val de Bagnes, membre du comité, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005574295, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Homies Delivery Services snc, à Val de Bagnes, CHE-261.841.969, société en nom collectif (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066859).
Nouvelle raison de commerce:
Homies Delivery Services snc en liquidation. La société est dissoute par décision du 31.07.2022.
Inscription ou modification de personne(s):
Percle, Jake Joseph, citoyen britannique, à Val de Bagnes, associé, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Bagnes, associé, avec signature collective à deux];
Voisin, Luca, de Corgémont, à Val de Bagnes, associé, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Bagnes, associé, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR01-1005044750, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Homies Delivery Services snc, à Bagnes, CHE-261.841.969, Route de Verbier Station 28, 1936 Verbier, société en nom collectif (Nouvelle inscription).
Début:
17.11.2020.
But:
service de livraison à domicile de produits en tout genre.
Personne(s) inscrite(s):
Percle, Jake Joseph, citoyen britannique, à Bagnes, associé, avec signature collective à deux;
Voisin, Luca, de Corgémont, à Bagnes, associé, avec signature collective à deux.