Fulvio Verdini
residente a Schindellegi, da Bern Mandati attuali: Verdini Immo AG, Schneider Kreienbühl AG e di più Persone correlate: Sandra Verdini, Sandra Verdini Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fulvio Verdini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fulvio Verdini"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fulvio Verdini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fulvio Verdini"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fulvio Verdini
Persone con il nome Fulvio Verdini lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Fulvio Verdini
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fulvio Verdini
Numero di pubblicazione: HR02-1005797758, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schneider Kreienbühl AG, in Bern, CHE-105.832.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964121).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verdini, Fulvio, von Bern, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Verdini-Pulver, Sandra, von Rüeggisberg, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005620619, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Blumenkult AG, in Feusisberg, CHE-108.533.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014620).
Firma neu:
Blumenkult AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verdini, Fulvio, von Bern, in Feusisberg, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005014620, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
A-Z Tankservice AG, bisher in Bern, CHE-108.533.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951037).
Statutenänderung:
22.09.2020. 09.10.2020.
Firma neu:
Blumenkult AG.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Etzelstrasse 39, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Gestaltung sowie den Verkauf von Produkten im Wohn- und Floristikbereich sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen beziehungsweise solche vollständig erwerben, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Wertschriften und Immaterialgüter aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Brief, Fax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 22.09.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kerényi Balzli Treuhand AG (CHE-214.294.151), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verdini, Fulvio, von Bern, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Verdini, Fulvio Fausto, in Muri bei Bern];
Verdini, Sandra, von Rüeggisberg, in Feusisberg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.