Fabian Unteregger
residente a Zürich, da Sargans Mandati attuali: Braintertainment GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Unteregger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Unteregger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Unteregger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Unteregger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabian Unteregger
Persone con il nome Fabian Unteregger lavorano in questi rami economici
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Privato con il nome Fabian Unteregger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Unteregger
Numero di pubblicazione: HR02-1005781159, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VR hochdrei AG, in Zürich, CHE-239.930.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606309).
Firma neu:
VR hochdrei AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.05.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaltenborn-Narang, Monisha, österreichische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unteregger, Fabian, von Sargans, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vincenz-Stauffacher, Susanne, von Glarus Süd, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lardi, Mauro, von Poschiavo, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilhelm, Stefan, von Schiers, in Nendeln (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quinter, Franco, von Albula/Alvra, in Albula/Alvra, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlub, Roger, von Ferenbalm, in Sils im Domleschg, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005606309, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VR hochdrei AG, in Zürich, CHE-239.930.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284510).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltenborn-Narang, Monisha, österreichische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quinter, Franco, von Albula/Alvra, in Albula/Alvra, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Unteregger, Fabian, von Sargans, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vincenz-Stauffacher, Susanne, von Glarus Süd, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lardi, Mauro, von Poschiavo, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlub, Roger, von Ferenbalm, in Sils im Domleschg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wilhelm, Stefan, von Schiers, in Nendeln (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2503677, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Braintertainment GmbH, in Herisau, CHE-399.714.713, Walke 43, 9100 Herisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Comedy und Unterhaltung sowie das Coaching für Public Speaking. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Unteregger Comedy & Entertainment (CHE-114.162.750), in Zürich, gemäss Vertrag vom 19.11.2015 und Übernahmebilanz per 31.05.2015 mit Aktiven von CHF 220'926.64 und Passiven von CHF 21'522.85, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1000 ausgegeben und CHF 179'403.79 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Unteregger, Fabian, von Sargans, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.