Andreas Ulli
residente a Berg SG, da Reisiswil Mandati attuali: Carbotec GmbH Persone correlate: Christa Ulli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Ulli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Ulli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Ulli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Ulli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Ulli
Persone con il nome Andreas Ulli lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Commercio con macchine
Privato con il nome Andreas Ulli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Ulli
Numero di pubblicazione: 3859728, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Cavitec AG, in Münchwilen TG, CH-440.3.000.938-4, Konstruktion und Fabrikation von sowie Handel mit Maschinen, insbesondere Beschichtungsmaschinen und -anlagen, sowie von Anlagensteuerungen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 20.11.2003, S. 11, Publ. 1269250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Erich, von Hundwil, in Kaltenbach (Wagenhausen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koster, Berta (genannt Berti), von Appenzell, in Uzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ulli, Andreas, von Reisiswil, in Berg SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Witt, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Lommis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Can, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3807366, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Carbotec GmbH, in Berg SG, CH-320.4.060.846-1, Dorfstrasse 22, 9305 Berg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.02.2007.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen und Vertrieb von Maschinen und Anlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen und Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ulli, Andreas, von Reisiswil, in Berg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Ulli, Christa, von Reisiswil, in Berg SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Numero di pubblicazione: 1095354, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Cavitec AG, in Münchwilen TG, Konstruktion und Fabrikation von sowie Handel mit Maschinen, insbesondere Beschichtungsmaschinen und -anlagen, sowie von Anlagensteuerungen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 06.01.2003, S. 20, Publ. 798586).
Statutenänderung:
27.06.2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2003 werden 800 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet. Gleichzeitig werden 800 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Candido, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Ganterschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Deubelbeiss, Jacques, von Veltheim AG, in Villnachern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Martino, Lilian, von Villmergen, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strahm, Christian, von Signau, in Wängi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orsini, Pierluigi, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (I), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schönenberger, Alois, von Kirchberg SG, in Bettwiesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Weiss, Erich, von Hundwil, in Kaltenbach (Wagenhausen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koster, Berta (genannt Berti), von Appenzell, in Uzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ulli, Andreas, von Reisiswil, in Berg SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Witt, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Lommis, mit Kollektivprokura zu zweien.