Pascal Fabrice Tüscher
residente a Orpund, da Fraubrunnen Mandati attuali: DispoMedixs AG, Regiomed Holding AG e di più Persone correlate: Hans Dieter Grode, Melanie Lo Nigro, Corinne Tschanz-Tüscher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pascal Fabrice Tüscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pascal Fabrice Tüscher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pascal Fabrice Tüscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pascal Fabrice Tüscher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pascal Fabrice Tüscher
Persone con il nome Pascal Fabrice Tüscher lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Intermediazione lavoratori
Fornitura di servizi informatici
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Intermediazione lavoratori
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Pascal Fabrice Tüscher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pascal Fabrice Tüscher
Numero di pubblicazione: HR02-1005797725, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DispoMedixs AG, in Bern, CHE-306.307.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359763).
Statutenänderung:
05.07.2023.
Sitz neu:
Aarberg.
Domizil neu:
Alte Lyss-Strasse 12, 3270 Aarberg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tüscher, Roland, von Fraubrunnen, in Champéry, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tüscher, Pascal, von Fraubrunnen, in Orpund, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grode, Hans Dieter, von Bremgarten bei Bern, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Streit, Stefan, von Wald (BE), in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Biglen];
Tschanz, Corinne, von Grosshöchstetten, in Kirchlindach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tüscher, Livia, von Huttwil, in Orpund, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005715714, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Regiomed GmbH, in Wohlen (AG), CHE-108.441.615, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2023, Publ. 1005674346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Külling, Dr. Andreas, von Wilchingen, in Wohlen (AG), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tüscher, Pascal, von Fraubrunnen, in Orpund, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005715715, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Regiomed Holding AG, in Wohlen (AG), CHE-390.865.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005659082).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tüscher, Pascal, von Fraubrunnen, in Orpund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.