Josef Gregor Trütsch
residente a Schwyz, da Schwyz Mandati attuali: Wyset AG in Liquidation, Show Szene Schweiz e di più Persone correlate: Walter Briner, Monika Kälin, Reto Alban Borer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Gregor Trütsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Gregor Trütsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Gregor Trütsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Gregor Trütsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Josef Gregor Trütsch
Persone con il nome Josef Gregor Trütsch lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Offrire delle altre servizi gastronomiche
Altri servizi intrattenimento e relax
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Offrire delle altre servizi gastronomiche
Altri servizi intrattenimento e relax
Privato con il nome Josef Gregor Trütsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Josef Gregor Trütsch
Numero di pubblicazione: HR02-1006131513, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wydehof Services GmbH, in Birr, CHE-402.667.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arena Wydehof AG (CHE-102.729.644), in Birr, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trütsch, Josef Gregor, genannt Sepp, von Schwyz, in Schwyz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sager, Patrik, von Gränichen, in Gränichen, mit Einzelunterschrift;
Trütsch, Ida Maria, von Schwyz, in Schwyz, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Octopus Immobilien AG (CHE-186.409.688), in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kucher, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kern, Gertrud Agnes, von Niederbüren, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005696492, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Wyset AG, in Schwyz, CHE-109.703.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662309).
Firma neu:
Wyset AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.02.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trütsch-Reichmuth, Ida, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Trütsch, Angela, von Schwyz, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trütsch, Josef genannt Sepp, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005325206, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wydehof Services GmbH, in Birr, CHE-402.667.370, Wyde 1, 5242 Birr, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.10.2021.
Zweck:
Führen von Hotel- und Restaurationsbetrieben, Herstellung und Lieferung von fertigen Speisen sowie Handel mit Lebensmitteln und Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und solche übernehmen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 11.10.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Arena Wydehof AG (CHE-102.729.644), in Birr, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trütsch, Josef Gregor, genannt Sepp, von Schwyz, in Schwyz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ramisberger, Roswitha Anna, von Wölflinswil, in Gebenstorf, mit Einzelunterschrift;
Trütsch, Ida Maria, von Schwyz, in Schwyz, mit Einzelunterschrift.