Ron Tilles
residente a Zürich, da Israele Mandati attuali: Claridge Group AG in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ron Tilles", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ron Tilles"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ron Tilles", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ron Tilles"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ron Tilles
Persone con il nome Ron Tilles lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Ricerca e sviluppo
Privato con il nome Ron Tilles
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ron Tilles
Numero di pubblicazione: HR02-1004479360, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Claridge Group AG, in Zug, CHE-238.405.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4088147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tilles, Ron, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: amerikanischer Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: 4088147, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Claridge Group AG, in Zug, CHE-238.405.837, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2018.
Zweck:
Forschung, Entwicklung, Verwertung sowie Vermarktung von und Handel mit pharmazeutischen und ähnlichen Produkten und Technologien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 23.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tilles, Ron, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3907247, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Turing Pharmaceuticals AG, in Baar, CHE-226.370.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741591).
Statutenänderung:
22.11.2017.
Firma neu:
Vyera Pharmaceuticals AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Vyera Pharmaceuticals Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tilles, Ron, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Painter, Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chappaqua (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mulleady, Kevin P., irischer Staatsangehöriger, in New York (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Däscher, Lukas, von Luzein, in Oberrieden, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mühlemann, Adrian, von Massagno, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.