Fabio Tanner
residente a Wölflinswil, da Wölflinswil Mandati attuali: Genossenschaft GartenBerg Persone correlate: Katharina Maurer, Simon Fuchs, Irene Tanner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabio Tanner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabio Tanner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabio Tanner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabio Tanner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabio Tanner
Persone con il nome Fabio Tanner lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Fabio Tanner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabio Tanner
Numero di pubblicazione: HR01-1004966184, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft GartenBerg, in Aarau, CHE-155.850.184, c/o Katharina Maurer, Erlinsbacherstrasse 83, 5000 Aarau, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2020.
Zweck:
Die Genossenschaft produziert und verteilt mit dem Hof von Familie Tanner, Altenberg 307 von Wölflinswil biologisch, fair und solidarisch Gemüse;
kann auch weitere Produkte des täglichen Bedarfs vertreiben, die regional, nachhaltig und fair produziert sind und trägt dazu bei, das Verständnis für faire, regionale und nachhaltige Wirtschaftskreisläufe zu stärken.
Anteilscheine:
CHF 750.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 22.07.2020 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fuchs, Simon, von Hornussen, in Oberhof, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Heidi, von Schüpfheim, in Oberhof, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Katharina, von Schmiedrued, in Aarau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sattler, Katja, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Fabio, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Irene, von Herzogenbuchsee, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3154487, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschafts-Apotheke Bern, in Bern, CHE-105.903.186, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Fabio, von Bellinzona, in Worblaufen (Ittigen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Lily, von Winterthur und Auenstein, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Rudolf, von Uetendorf, in Hünibach (Hilterfingen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Martin, von Eriswil, in Biel/Bienne, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gasser, Catherine Antoinette, von Belp, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kilchenmann, Peter, von Ersigen, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3068019, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GENO-Apotheken Genossenschaft Biel, in Biel/Bienne, CHE-105.977.368, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2219983).
Statutenänderung:
07.06.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourquard, Jean-Pierre, von Boécourt, in Biel/Bienne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Fabio, von Bellinzona, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salmi, Paul, von Genève, in Grancy, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].