Martin Stocker
residente a Köniz, da Boltigen Mandati attuali: Planel AG in Liquidation, ENERCONOM AG e di più Persone correlate: Rolf Friedrich Moser, Roman Portmann, Sibilla Hess e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Stocker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Stocker"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Stocker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Stocker"
|
|
Martin Stocker
residente a Ebikon, da Beromünster Mandati attuali: Ronald McDonald Haus Stiftung Luzern Persone correlate: Evelyne Rast, Birgit Wernz, Donald Locher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Stocker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Stocker"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Stocker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Stocker"
|
|
Martin Stocker
residente a Birrwil, da Oberrüti Mandati attuali: SENSE OF LIFE Persone correlate: Andres Bär Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Stocker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Stocker"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Stocker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Stocker"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Stocker
Persone con il nome Martin Stocker lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre strutture per soggiorni brevi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre strutture per soggiorni brevi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Martin Stocker
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Stocker
Numero di pubblicazione: HR02-1006088872, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Velogarage GmbH, in Zürich, CHE-107.611.702, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2010, S.37, Publ. 5958492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Martin, von Obermumpf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Donzé, André, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Glarus Süd, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005899558, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Spitex Zürichsee, in Männedorf, CHE-220.019.073, Verein (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Martin, von Zürich, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Stefan, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Christine, von Thalwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005572480, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Planel AG, in Bern, CHE-100.706.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940449).
Firma neu:
Planel AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Planel SA en liquidation) (Planel Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Martin, von Boltigen, in Köniz, Mitglied der Geschäftsleitung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].