Arthur Staubli
residente a Boppelsen, da Unterlunkhofen Mandati attuali: Ast Display + Design GmbH, creation werbetechnik gmbh Persone correlate: Melanie Staubli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arthur Staubli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arthur Staubli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arthur Staubli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arthur Staubli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Arthur Staubli
Persone con il nome Arthur Staubli lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Servizi pubblicità
Privato con il nome Arthur Staubli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Arthur Staubli
Numero di pubblicazione: 6980720, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Show Production GmbH, in Killwangen, CHE-113.500.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 2, Publ. 4900676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilli, Samuel, von Geuensee, in Ennetbaden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steiner, Mathias, von Wettingen, in Wilen (Sarnen) , Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ast Display + Design GmbH (CHE-108.389.541), in Killwangen, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Staubli, Arthur, von Unterlunkhofen, in Boppelsen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6980984, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ingenti Marketing Equipment Schweiz GmbH, in Killwangen, CHE-109.620.250, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, S. 2, Publ. 4895994).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staubli, Arthur, von Unterlunkhofen, in Boppelsen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
ast Display + Design GmbH (CHE-108.389.541), in Killwangen, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4900676, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Show Production GmbH, in Killwangen, CH-400.4.028.503-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2007, S. 2, Publ. 3856500).
Statutenänderung:
11.12.2008.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in der Veranstaltungstechnik, insbesondere im Bereich Licht, Ton und Multimedia, Vermietung und Verkauf entsprechender Anlagen sowie Konzeption, Planung, Installation und Betreuung der technischen Mittel zur Durchführung von Veranstaltungen aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staubli, Arthur, von Unterlunkhofen, in Boppelsen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Gilli, Samuel, von Geuensee, in Ennetbaden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Würenlos und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Steiner, Mathias, von Wettingen, in Wilen (Sarnen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wilen (Sarnen) und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].