Albert Spirig
residente a Diepoldsau, da Diepoldsau Mandati attuali: push up - Events Spirig, Spirig Albert Architektur GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Spirig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Spirig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Spirig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Spirig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Albert Spirig
Persone con il nome Albert Spirig lavorano in questi rami economici
Fornitura di altri servizi all’azienda
Uffici di architettura e ingegneria
Fornitura di altri servizi all’azienda
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Albert Spirig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Albert Spirig
Numero di pubblicazione: 7019424, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Immobiliengenossenschaft des Lebensmittelvereins Walenstadt, in Walenstadt, CH-320.5.006.420-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2005, S. 10, Publ. 2684316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spirig, Albert, von Diepoldsau, in Walenstadt, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Franz, von Quarten, in Mols (Quarten), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel Treuhand AG (CH-320.3.026.923-5), in Walenstadt, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5519394, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MO CATERING & Events GmbH, in Diepoldsau, CH-320.4.063.874-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 13, Publ. 4929254).
Statutenänderung:
19.02.2010.
Domizil neu:
c/o Spirig Albert Architektur GmbH, Blumenstrasse 10b, 9444 Diepoldsau.
Zweck neu:
Catering- & Eventbetrieb, dies beinhaltet auch Herstellung, Vermittlung und Verkauf von Produkten, welche mit der Haupttätigkeit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spirig, Albert, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otti, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Marte, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kuster, Lukas, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5151868, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Spirig Albert Architektur GmbH, in Diepoldsau, CH-320.4.040.742-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2006, S. 12, Publ. 3557060).
Statutenänderung:
15.06.2009.
Zweck neu:
Erbringung von Architekturleistungen, Übernahme von Bauleitungen sowie Betätigung als Generalunternehmerin. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirig, Albert, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].