Franz Spengler
residente a Schaffhausen, da Schaffhausen Mandati attuali: ROWIN AG, CREDIT HELVETICA AG e di più Persone correlate: André Marquetant, Martin Andreas Rahm, Jörg Andreas Kurz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Spengler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Spengler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Spengler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Spengler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franz Spengler
Persone con il nome Franz Spengler lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altro commercio con prodotti diversi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Esercizio delle aziende gastronomiche
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altro commercio con prodotti diversi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Franz Spengler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franz Spengler
Numero di pubblicazione: 3036979, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Immohart AG, in Luzern, CHE-110.127.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1021111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spengler, Franz, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Mario, von Bleienbach, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2771839, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SI Vieux-Port SA en liquidation, à Vouvry, CHE-103.034.289, société anonyme (No. FOSC 14 du 21.01.2016, Publ. 2611545).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Spengler, Franz, de Schaffhausen, à Schaffhausen, administrateur unique et liquidateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Wassmer, Jean-Luc, de Suhr, à Morgins (Troistorrents), liquidateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2611545, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SI Vieux-Port SA, à Vouvry, CHE-103.034.289, société anonyme (No. FOSC 23 du 02.02.2011, p. 21, Publ. 6014152).
Nouvelle raison sociale:
SI Vieux-Port SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 03.12.2015.
Adresse de liquidation:
c/o Franz Spengler, Windeggstrasse 17 a, 8203 Schaffhouse.
Inscription ou modification de personne(s):
Spengler, Franz, de Schaffhausen, à Schaffhausen, administrateur unique et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle].