Andreas Spalinger
residente a Riehen, da Marthalen Mandati attuali: The Ramsay Foundation Persone correlate: Gabriele Anna Hehemann, Virginia Sease, Donald Vollen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Spalinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Spalinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Spalinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Spalinger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Spalinger
Persone con il nome Andreas Spalinger lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Andreas Spalinger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Spalinger
Numero di pubblicazione: 6527526, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
The Ramsay Foundation, in Basel, CH-270.7.002.691-8, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 6, Publ. 5480124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kerler, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spalinger, Andreas, von Marthalen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6110684, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Verein Jugendprojekte, in Muttenz, CH-280.6.005.438-4, Verein (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2005, S. 5, Publ. 2849086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spalinger, Andreas, von Marthalen, in Riehen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian, von Melchnau, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Thomas, von Basel und Zell LU, in Münchenstein, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Bindler, Timo G.M., von Basel, in Dornach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Müller, Matthias, von Melchnau, in Itingen, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Florian, von Basel und Zell LU, in Münchenstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2849086, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Verein Jugendprojekte, in Muttenz, CH-280.6.005.438-4, Förderung von Projekten mit Jugendlichen, Verein (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2002, S. 5).
Statutenänderung:
19.03.2004.
Zweck neu:
Förderung und Durchführung von Jugend-Projekten und insbesondere Förderung des Fahrtensegelns und des Segelsports durch Mittelbeschaffung für Projekte, insbesondere Schiffsbau- und Reiseprojekte, Organisation und Durchführung von Projekten, Betrieb von einem oder mehreren Segelschiffen und Veranstaltung von Jugend-Törns. Der Verein kann sich an anderen Organisationen mit ähnlichen Zielen beteiligen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Gebrauch und Nutzung von Vereinseigentum, Sponsorenbeiträge und diverse Einnahmen.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von mindestens 5 Mitgliedern und Revisoren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Florian, von Basel und Zell LU, in Münchenstein, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spalinger, Andreas, von Marthalen, in Riehen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Thomas, von Basel und Zell LU, in Münchenstein, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes];
Limbeck, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.