Caroline Marlis Sonderer-Graf
residente a Appenzell, da Appenzell Mandati attuali: Elektro Sonderer AG Persone correlate: Thomas Peter Manser, Tobias Walter Haas, Thomas Reto Schmid e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Caroline Marlis Sonderer-Graf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Caroline Marlis Sonderer-Graf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Caroline Marlis Sonderer-Graf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Caroline Marlis Sonderer-Graf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Caroline Marlis Sonderer-Graf
Persone con il nome Caroline Marlis Sonderer-Graf lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Caroline Marlis Sonderer-Graf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Caroline Marlis Sonderer-Graf
Numero di pubblicazione: HR02-1006052407, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Elektro Sonderer AG, in Schwende-Rüte, CHE-107.375.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005466031).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Elektro Manser AG, in Schwende-Rüte (CHE-106.631.257), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 607'013.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 198'359.49 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderer-Rusch, Franz Markus genannt Markus, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sonderer-Rusch, Lilian, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer-Graf, Marco, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Sonderer-Graf, Caroline Marlis, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005466031, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Elektro Sonderer AG, in Rüte, CHE-107.375.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3195647).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer-Graf, Marco, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Sonderer-Graf, Caroline Marlis, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Sonderer-Rusch, Franz Markus genannt Markus, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Sonderer-Rusch, Lilian, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Appenzell (Schwende-Rüte), Revisionsstelle [bisher: in Appenzell (Schwende)].
Numero di pubblicazione: 3195647, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Elektro Sonderer AG, in Rüte, CHE-107.375.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1298167).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer-Graf, Marco, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Sonderer-Graf, Caroline Marlis, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sonderer-Rusch, Franz Markus genannt Markus, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Heim, Robert, von Gais, in Gais, mit Einzelunterschrift.