Domenika Senti
residente a Solothurn, da Flums Mandati attuali: Stiftung Anna und Victor Discher, PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen e di più Persone correlate: Pascal Walter, Urs Bentz, Carlos Javier Vidal e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Domenika Senti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Domenika Senti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Domenika Senti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Domenika Senti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Domenika Senti
Persone con il nome Domenika Senti lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Privato con il nome Domenika Senti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Domenika Senti
Numero di pubblicazione: HR02-1005504015, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schilling-Arnold-Stiftung, in Solothurn, CHE-110.387.089, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352131).
Name neu:
Schilling-Arnold-Stiftung in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: bei Urs Bentz, Staalenhof 2, 4513 Langendorf. Die Stiftung ist gemäss Beschluss der Aufsichtsbehörde vom 24.05.2022 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vidal, Carlos, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senti, Domenika, von Flums, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Pascal, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bargetzi, Kurt, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salvetti, Ida, von Solothurn, in Oberdorf SO, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri, Oskar, von Solothurn und Herbetswil, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Giani-Zanetti, Franca, von Poschiavo und Luzern, in Langendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Peter-Lukas, von Solothurn, in Biberist, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwaller, Antoinette, von Kammersrohr, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bentz, Urs, von Basel, in Langendorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2132855, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Schmelzi, in Grenchen, CHE-165.965.009, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, Publ. 6271782).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senti, Domenika, von Flums, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschaggelar, Urs, von Schwendibach, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Astrid, von Herisau, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Froelicher, Charlotte, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1741655, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Discherheim, in Solothurn, CHE-107.267.332, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2010, S. 15, Publ. 5676658).
Domizil neu:
bei Oskar Fluri, Fegetz-Allee 4, 4500 Solothurn.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer-Bregger, Annette, von Solothurn, in Solothurn, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi Rüegg, Christine, von Lützelflüh, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thurneysen, Veronika, von Basel, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bentz, Urs, von Basel, in Langendorf, Präsident des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gyger, Sylvain, von Glarus Süd, in Bellach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senti, Domenika, von Flums, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vidal, Carlos, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.