Jürg Seeberger
residente a Sarmenstorf, da Lupfig Mandati attuali: Transportgenossenschaft Brugg und Umgebung, Seeberger Tiefbau und Aushubarbeiten Persone correlate: Daniel Knecht, Martin Wernli, Markus Wohler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Seeberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Seeberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Seeberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Seeberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürg Seeberger
Persone con il nome Jürg Seeberger lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Altra attività edilizia
Trasporto di persone e merci su strada
Altra attività edilizia
Privato con il nome Jürg Seeberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Seeberger
Numero di pubblicazione: HR02-1005803005, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Coaching Seeberger GmbH, in Maschwanden, CHE-237.301.359, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005098895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeberger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zink, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Maschwanden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005370729, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Seeberger Tiefbau und Aushubarbeiten, in Lupfig, CHE-106.588.785, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2001, S.974).
Sitz neu:
Sarmenstorf.
Domizil neu:
Buchenweg 9, 5614 Sarmenstorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeberger, Jürg, von Lupfig, in Sarmenstorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lupfig].
Numero di pubblicazione: HR02-1005098895, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Coaching Seeberger GmbH, in Obfelden, CHE-237.301.359, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3816355).
Statutenänderung:
05.02.2021.
Sitz neu:
Maschwanden.
Domizil neu:
Dorfstrasse 57, 8933 Maschwanden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Coaching, Supervision, Training, Mediale Quantenheilung, Verkauf und Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten und Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zink, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Maschwanden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Obfelden];
Seeberger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Obfelden].