Anton Schwarz
residente a Pfäffikon, da Austria Mandati attuali: Gilbarco-Olymp AG Persone correlate: David Walter Hauenstein, Gotthard Alois Neurauter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Schwarz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Schwarz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Schwarz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Schwarz"
|
|
Anton Schwarz
residente a Oberthal, da Biglen Mandati attuali: Milchgenossenschaft Möschberg Persone correlate: Hans-Ulrich Gfeller, Daniel Zaugg, Hans Rudolf Hofer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Schwarz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Schwarz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Schwarz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Schwarz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anton Schwarz
Persone con il nome Anton Schwarz lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Depositi e logistica
Altro commercio con prodotti diversi
Depositi e logistica
Privato con il nome Anton Schwarz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anton Schwarz
Numero di pubblicazione: 4295511, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Möschberg, in Oberthal, CHE-103.405.581, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2010, Publ. 5878628).
Domizil neu:
c/o Hansueli Gfeller, Alterswil 22, 3531 Oberthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Daniel, von Schangnau, in Oberthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Reber, Ulrich, von Schangnau, in Oberthal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Dänzer, Paul, von Kandersteg, in Oberthal, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Vechigen, in Oberthal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Schwarz, Anton, genannt Toni, von Biglen, in Oberthal, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zaugg, Daniel, von Trub, in Oberthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Stefan, von Rüderswil, in Grosshöchstetten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Oberthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3441301, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Gilbarco-Olymp GmbH, bisher in Bülach, CHE-115.177.234, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009).
Statutenänderung:
28.02.2017.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, David Walter, von Tegerfelden, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Neurauter, Gotthard Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Mötz (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5332164, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gilbarco-Olymp GmbH, in Bülach, CH-020.4.041.228-7, Feldstrasse 50, 8180 Bülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.10.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel von Wellness-, Heizungs-, Klima- und Sanitärgeräten und deren Bestandteile im Rahmen des Franchisevertrages mit der Inter-Olymp SA. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Inter-Olymp SA (CH-170.3.000.549-6), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.