Daniel Alfred Schürch
residente a St. Gallen, da Heimiswil Mandati attuali: Agra Plantinvest AG in Liquidation, AGRARA International GmbH in Liquidation e di più Persone correlate: Michaella Guez-Barasch, Michaella Guez-Barasch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Alfred Schürch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Alfred Schürch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Alfred Schürch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Alfred Schürch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Alfred Schürch
Persone con il nome Daniel Alfred Schürch lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Daniel Alfred Schürch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Alfred Schürch
Numero di pubblicazione: HR02-1005897742, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Agra Plantinvest AG, in Herisau, CHE-100.674.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036015).
Firma neu:
Agra Plantinvest AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truniger, Franz, von Kirchberg (SG), in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Daniel, von Heimiswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005626067, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
AGRARA International GmbH, in Herisau, CHE-104.707.464, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, S.0, Publ. 1270533).
Firma neu:
AGRARA International GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guez-Barasch, Michaella, von Herisau, in Herisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit Einzelunterschrift];
Schürch, Daniel, von Heimiswil, in St. Gallen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005142694, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
LuMi International SA, finora in Herisau, CHE-436.605.651, società anonima (Nr. FUSC 249 del 24.12.2018, Pubbl. 1004529440).
Statuti modificati:
29.03.2021.
Nuove traduzioni della ditta:
[Le traduzioni saranno radiate dal Registro di commercio].
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
Riva Antonio Caccia 1B, 6900 Lugano.
Nuovo scopo:
Il commercio internazionale e la lavorazione di frutta, succhi di frutta e altre materie prime alimentari e materie prime per l'industria alimentare, nonché il finanziamento, la mediazione o la consulenza in tali transazioni commerciali. La società può agire in qualità di agente e commissionario. La società può partecipare ad altre società e imprese in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, gestire e vendere immobili in Svizzera e all'estero, istituire succursali e svolgere tutte le altre attività che favoriscono l'ulteriore sviluppo della società.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUCT e FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.
Nuova limitazione della trasferibilità:
[La restrizione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata (art. 685a cpv. 3 CO).]. Secondo dichiarazione del 19.12.2018 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [radiati: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Schürch, Daniel, da Heimiswil, in St. Gallen, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Gonnelli, Luca, cittadino italiano, in Bellinzona, amministratore unico, con firma individuale [finora: in San Giuliano Terme (IT), presidente, con firma individuale].