Dr. Reiner Schrupkowski
residente a Erlenbach, da Zürich Mandati attuali: Privatbank IHAG Zürich AG Persone correlate: Alessandra Angst, Manuela Steiner, Anja Pavlovic e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Reiner Schrupkowski", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Reiner Schrupkowski"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Reiner Schrupkowski", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Reiner Schrupkowski"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reiner Schrupkowski
Persone con il nome Reiner Schrupkowski lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Reiner Schrupkowski
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reiner Schrupkowski
Numero di pubblicazione: HR02-1005491115, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Privatbank IHAG Zürich AG, in Zürich, CHE-106.398.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächi, Manuel, von Rafz, in Feuerthalen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrupkowski, Reiner, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frehner, Daniel Otto, von Urnäsch, in Illnau-Effretikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jérémy, von Astano, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Tomasina, Jérémy];
Wölbitsch Cacace , Claudia Maria, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005274354, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BERGOS AG, in Zürich, CHE-106.250.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrupkowski, Dr. Reiner, von Zürich, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004619504, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BERGOS AG, in Zürich, CHE-113.492.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, S.0, Publ. 3058135).
Statutenänderung:
18.04.2019.
Firma neu:
BERGOS FLEMING AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BERGOS FLEMING LTD) (BERGOS FLEMING SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Beratungs- und administrative Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögenswerten von verbundenen Personen und Dritten sowie Family Office- Dienstleistungen. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Finanzgeschäfte aller Art durchführen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaelin, Urs A., von Einsiedeln, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schrupkowski, Dr. Reiner, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Williamson, Robert Brian, irischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mörler, Daniel Christian Peter Apollo, deutscher Staatsangehöriger, in Mamer (LU), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raskin, Peter, von Grüningen, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richards, Geoffrey Adrian, britischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.