Matthias Schönholzer
residente a Basel, da Bürglen (TG) e Basel Mandati attuali: Wirz Tapeten AG, Werk 3 GmbH Persone correlate: Edita Corrodi, Martin Adrien Corrodi, Philipp Müller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Schönholzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Schönholzer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Schönholzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Schönholzer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Matthias Schönholzer
Persone con il nome Matthias Schönholzer lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Matthias Schönholzer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Schönholzer
Numero di pubblicazione: HR03-1005227312, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Schönholzer Decor GmbH, in Basel, CHE-101.116.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202986). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Wirz Tapeten AG, in Dietikon (CHE-105.951.647), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Paul, von Büsserach, in Staufen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Corrodi, Martin, von Erlenbach (ZH), in Oberwil-Lieli, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Schönholzer, Matthias, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005226897, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wirz Tapeten AG, in Dietikon, CHE-105.951.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218525).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Schönholzer Decor GmbH, in Basel (CHE-101.116.114), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 236'617.91 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'937.56 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre und Gesellschafter sämtliche Aktien und Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Matthias, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005202986, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Schönholzer Decor GmbH, in Basel, CHE-101.116.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S.10, Publ. 4809154).
Statutenänderung:
19.05.2021. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönholzer, Johannes genannt Hans, von Basel, in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Matthias, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].