Reto Marc Schneider
residente a Illgau, da Stäfa Mandati attuali: Domuu GmbH, ETVG GmbH e di più Persone correlate: Wolfgang Johann Ruckstuhl, Thomas S. Stettbacher, Nicole Ruckstuhl e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Marc Schneider", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Marc Schneider"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Marc Schneider", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Marc Schneider"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reto Marc Schneider
Persone con il nome Reto Marc Schneider lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Servizi fiduciari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Compravendita di immobili propri
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Architettura d'interni e arredamento
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Servizi fiduciari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Compravendita di immobili propri
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Architettura d'interni e arredamento
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Reto Marc Schneider
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reto Marc Schneider
Numero di pubblicazione: HR02-1006091106, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kraiss GmbH, bisher in Altishofen, CHE-115.436.915, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1077705).
Statutenänderung:
04.07.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Alfred-Escher-Strasse 9, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Einrichtungen, insbesondere von Geschäfts- und Ladeneinrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Reto Marc, von Stäfa, in Illgau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa].
Numero di pubblicazione: HR02-1005342954, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ETVG GmbH, in Zürich, CHE-432.216.718, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, S.0, Publ. 2685047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loeffler, Christophe Félicien, von Kleinlützel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Reto Marc, von Stäfa, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004673107, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schachenburg GmbH, in Zürich, CHE-108.266.708, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, S.0, Publ. 2884859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duelli, Luca, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Reto Marc, von Stäfa, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Herrliberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].