René Schmidlin
residente a Flüeli-Ranft, da Schlierbach Mandati attuali: René Schmidlin, Schweinezucht Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Schmidlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Schmidlin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Schmidlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Schmidlin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome René Schmidlin
Persone con il nome René Schmidlin lavorano in questi rami economici
Allevamento di animali e zootecnia
Allevamento di animali e zootecnia
Privato con il nome René Schmidlin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: René Schmidlin
Numero di pubblicazione: HR02-1006120311, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Baugesellschaft zum Sperber AG, bisher in Riehen, CHE-102.056.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032413).
Statutenänderung:
25.08.2024.
Sitz neu:
Küssnacht (SZ).
Domizil neu:
c/o René Schmidlin, Allmigstrasse 5, 6403 Küssnacht am Rigi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und den Verkauf von Grundstücken, die Verwaltung und die Vermittlung von Liegenschaften sowie die Planung und Durchführung von Überbauungen von Grundstücken. Sie kann alle Geschäfte durchführen, die der Erreichung dieses Zwecks nützlich oder förderlich sind. Sie kann sich anderen Gesellschaften beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamma, Richard, von Wassen, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, René, von Riehen, in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri];
Schmidlin, Lucien P., von Oberwil (BL), in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwil (BL)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005032413, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Baugesellschaft zum Sperber AG, in Riehen, CHE-102.056.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S.6, Publ. 5038348).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, René, von Riehen, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gamma, Richard, von Wassen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmidlin, Lucien P., von Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2139425, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
L + R Schmidlin Holding AG, in Oberägeri, CHE-101.643.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 20, Publ. 5262290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Rita, von Basel und Bönigen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidlin, René, von Mumpf und Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Lucien, von Oberwil BL und Mumpf, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].