Urs Schlup
residente a Thörigen, da Rapperswil (BE) Mandati attuali: Inox Manufaktur GmbH Persone correlate: Maria-José Schlup Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Schlup", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Schlup"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Schlup", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Schlup"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Schlup
Persone con il nome Urs Schlup lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti metallo
Fabbricazione di prodotti metallo
Privato con il nome Urs Schlup
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Schlup
Numero di pubblicazione: 5303794, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Inox Manufaktur GmbH, in Rohrbach, CH-053.4.017.411-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2005, S. 4, Publ. 2916496).
Statutenänderung:
17.06.2009.
Sitz neu:
Herzogenbuchsee.
Domizil neu:
Hofmattstrasse 24, 3360 Herzogenbuchsee.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Verkauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Die Gesellschaft kann sich an andern Gesellschaften beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlup, Maria-José, von Rapperswil BE, in Eriswil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schlup, Urs, von Rapperswil BE, in Eriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 2957632, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Metallix Metallbau AG, in Rohrbach, CH-053.3.016.171-4, Betrieb einer Schlosserei und Metallbauunternehmung, Herstellung und Verkauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 05.03.2003, S. 3, Publ. 890434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlup, Urs, von Rapperswil BE, in Eriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bühlmann, Marco, von Wolhusen und Luzern, in Wolhusen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Stefan, von Eriswil, in Huttwil, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär];
Unico Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2916496, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Inox Manufaktur GmbH, in Rohrbach, CH-053.4.017.411-6, Hauptstrasse 413, 4938 Rohrbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2005.
Zweck:
Produktion und Verkauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Die Gesellschaft kann sich an andern Gesellschaften beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 27.06.2005 und dazugehöriger Inventarliste Möbel zum Preise von CHF 20'230.--, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und dem Sacheinleger zudem CHF 230.-- als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schlup, Urs, von Rapperswil BE, in Eriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schlup, Maria-José, von Rapperswil BE, in Eriswil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.