Andrea Schlegel
residente a Herisau, da Wartau Mandati attuali: Immoba Trübbach Aktiengesellschaft Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Schlegel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Schlegel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Schlegel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Schlegel"
|
|
Andrea Schlegel
residente a Glattfelden, da Grabs Mandati attuali: AS Tennis GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Schlegel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Schlegel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Schlegel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Schlegel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrea Schlegel
Persone con il nome Andrea Schlegel lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Servizi sport
Compravendita di immobili propri
Servizi sport
Privato con il nome Andrea Schlegel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Schlegel
Numero di pubblicazione: HR03-1005787420, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Cresta Trübbach Aktiengesellschaft, in Wartau, CHE-103.250.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208880). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Immoba Trübbach Aktiengesellschaft, in Trübbach (Wartau) (CHE-102.594.806), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel-Tanner, Laura, von Wartau, in Trübbach (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Andrea, von Wartau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005787395, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Immoba Trübbach Aktiengesellschaft, in Wartau, CHE-102.594.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005211354).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Cresta Trübbach Aktiengesellschaft, in Trübbach (Wartau) (CHE-103.250.982), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'554'648.17 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 93'375.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel-Tanner, Laura, von Wartau, in Trübbach (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Andrea, von Wartau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005716915, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pooltec AG, in Bremgarten (AG), CHE-100.139.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3631327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Priska, von Lupfig, in Birmenstorf (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Andreas, von Bottenwil, in Hägglingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.