Patrick Schildknecht
residente a Baar, da Kirchberg (SG) Mandati attuali: Garage Schildknecht GmbH Persone correlate: Peter Schildknecht Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Schildknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Schildknecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Schildknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Schildknecht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrick Schildknecht
Persone con il nome Patrick Schildknecht lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Patrick Schildknecht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Schildknecht
Numero di pubblicazione: HR02-1005863656, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Unilin Swiss GmbH, in Lenzburg, CHE-420.306.148, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Patrick, von Eschlikon, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Jan, von Niederbüren, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005650606, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ecomanda AG, in Hünenberg, CHE-147.608.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2022, Publ. 1005617103). [gestrichen: Mit Erklärung vom 05.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rühle, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schildknecht, Patrick, von Zürich, in Uitikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift];
Revisan GmbH (CHE-112.542.515), in Risch, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005617103, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ecomanda AG, in Hünenberg, CHE-147.608.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Olaf-Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Patrick, von Zürich, in Uitikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift.