Ueli Scheidegger
residente a Arni BE, da Sumiswald Mandati attuali: Leitungsbau GmbH Plus Persone correlate: Andreas Bernhard, Christian Hadorn Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ueli Scheidegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ueli Scheidegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ueli Scheidegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ueli Scheidegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ueli Scheidegger
Persone con il nome Ueli Scheidegger lavorano in questi rami economici
Ingegneria civile per tubazioni e impianti di depurazione
Ingegneria civile per tubazioni e impianti di depurazione
Privato con il nome Ueli Scheidegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ueli Scheidegger
Numero di pubblicazione: 4111021, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Reber und Scheidegger PC-Beratung GmbH, in Ebikon, CHE-102.235.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, Publ. 5931270).
Firma neu:
Reber und Scheidegger PC-Beratung GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Luzernerstrasse 71a, 6030 Ebikon.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 08.03.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Peter, von Schangnau, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Scheidegger, Ueli, von Lützelflüh, in Ebikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3750215, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
LANDI Rued, Genossenschaft, in Schmiedrued, CHE-105.770.382, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 918949).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Ueli, von Trub, in Schmiedrued, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Christine, von Schlossrued und Walliswil bei Wangen, in Schmiedrued, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goldenberger, Elisabeth, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Walter, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5706100, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Leitungsbau GmbH Plus, in Leimiswil, CH-053.4.004.099-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 5, Publ. 5497128).
Statutenänderung:
01.06.2010.
Stammkapital neu:
CHF 51'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitungsbau GmbH Plus, in Leimiswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Ueli, von Sumiswald, in Arni bei Biglen (Arni BE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Arni bei Biglen (Arni BE) und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hadorn, Christian, von Forst-Längenbühl, in Ochlenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bernhard, Andreas, von Lützelflüh, in Langenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].