André Schatzmann
residente a Seon, da Hausen (AG) Mandati attuali: SCHATZMANN ENGINEERING Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Schatzmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Schatzmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Schatzmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Schatzmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Schatzmann
Persone con il nome André Schatzmann lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome André Schatzmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Schatzmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005367925, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HomeTEC AG, in Fehraltorf, CHE-112.351.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, S.0, Publ. 1607975).
Firma neu:
HomeTEC AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schatzmann, Andreas, von Uster, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005087870, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eigenheim Schweiz GmbH, in Uster, CHE-113.766.218, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005064812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatzmann, Andreas, von Uster, in Fehraltorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Lupo, Luigi, von Uster, in Seegräben, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Monika, von Appenzell, in Uster, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichlin, Chantal, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005064812, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eigenheim Schweiz GmbH, in Uster, CHE-113.766.218, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917171).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichlin, Chantal, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00];
Schibli, Monika, von Appenzell, in Uster, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00];
Schatzmann, Andreas, von Uster, in Fehraltorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteil(e))];
Lupo, Luigi, von Uster, in Seegräben, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteil(e))].