Heinz Schadegg
residente a Weinfelden, da Amriswil Mandati attuali: schadegg schreinerwerk ag, Heinz Schadegg Immobilien GmbH e di più Persone correlate: Michèle Stahel, Beat Schwarz, Roger Schadegg e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinz Schadegg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinz Schadegg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinz Schadegg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinz Schadegg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Heinz Schadegg
Persone con il nome Heinz Schadegg lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Compravendita di immobili propri
Commercio di materie prime agricole e animali
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Compravendita di immobili propri
Commercio di materie prime agricole e animali
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Privato con il nome Heinz Schadegg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Schadegg
Numero di pubblicazione: HR02-1005733762, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
WEGA-Messe AG, in Weinfelden, CHE-112.209.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004765173). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollinger, Beat, von Beringen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joss, Peter, von Worb, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schadegg, Heinz, von Amriswil, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schönholzer, Markus, von Kradolf-Schönenberg, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005240844, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Brüschweiler & Schadegg AG, in Weinfelden, CHE-101.242.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004695019). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 09.06.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schadegg, Heinz, von Amriswil, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle;
Schadegg, Roger, von Amriswil, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005159792, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
schadegg schreinerwerk ag, in Weinfelden, CHE-386.014.753, Rainweg 5a, 8570 Weinfelden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2021.
Zweck:
Ausführen von Schreinerarbeiten aller Art, insbesondere Durchführung von Aufträgen in den Bereichen Innenausbau, Küchenbau und Möbelherstellung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 16.04.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schadegg, Roger, von Amriswil, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schadegg, Heinz, von Amriswil, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.