Rolf Schachtschneider
residente a Kölliken, da Tramelan Mandati attuali: Schachtschneider GmbH, Schachtschneider RS Organisationsentwicklung Persone correlate: Sandra Schachtschneider Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Schachtschneider", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Schachtschneider"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Schachtschneider", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Schachtschneider"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Schachtschneider
Persone con il nome Rolf Schachtschneider lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Rolf Schachtschneider
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Schachtschneider
Numero di pubblicazione: HR02-1005981256, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Full Range AG, in Au (SG), CHE-226.202.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005633310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schachtschneider, Rolf, von Tramelan, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stemmer, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005966015, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schachtschneider GmbH, in Kölliken, CHE-480.961.405, Risigasse 22, 5742 Kölliken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Analyse, die Beratung, die Schulung und die Unterstützung von KMU's bezüglich Personal- und Organisationsentwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mall.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 08.02.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schachtschneider, Rolf, von Tramelan, in Kölliken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schachtschneider, Sandra, von Trubschachen, in Kölliken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005633310, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Full Range AG, in Au (SG), CHE-226.202.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004817084).
Statutenänderung:
09.12.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gesundheitszentren und Fitnessanlagen mit angeschlossenen medizinischen Therapie- und Trainingszentren sowie Physiotherapiepraxen;
die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung des Wohlbefindens und der Gesundheit wie insbesondere Physiotherapie, medizinische Trainingstherapie, Rehabilitation nach Unfall oder Operation, Heilgymnastik sowie damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck ¡n Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Helko, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Roth, Heiko, in Thun];
Schachtschneider, Rolf, von Tramelan, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arni BE]. [Berichtigung des Namens des im SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 789 vom 24.01.2020.]