Dr. Dirk Sappelt
residente a Romanshorn, da Germania Mandati attuali: PeQun AG, BVC Beteiligungen & Venture Capital AG Persone correlate: Andreas Lüscher, Yvette Sappelt Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Dirk Sappelt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Dirk Sappelt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Dirk Sappelt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Dirk Sappelt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dirk Sappelt
Persone con il nome Dirk Sappelt lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una società partecipate
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Dirk Sappelt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dirk Sappelt
Numero di pubblicazione: HR02-1005515501, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Veliacon GmbH, in Romanshorn, CHE-113.887.454, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116868).
Statutenänderung:
09.06.2022. 09.06.2022. 09.06.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 479'727.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'391.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
PeQun AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art, die Entwicklung und den Betrieb von Software für den automatisierten Handel von Finanzinstrumenten (Algorithmic Trading) und die Entwicklung von Finanzprodukten. Die Gesellschaft kann mit Finanzinstrumenten aller Art handeln. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmen gründen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, ferner Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen erfolgen mit Brief, Telefax oder E-Mail, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sappelt, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sappelt, Dirk, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lüscher, Dr. Andreas, von Zürich, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3715715, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
BVC Beteiligungen & Venture Capital AG, bisher in Zürich, CHE-100.962.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519937).
Statutenänderung:
10.08.2017.
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Wiesenring 17, 8590 Romanshorn.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Peter, von Marthalen, in Dachsen (Laufen-Uhwiesen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sappelt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5781936, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Veliacon GmbH, bisher in St. Gallen, CH-320.4.062.100-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 14, Publ. 4541886).
Gründungsstatuten:
23.10.2007.
Statutenänderung:
12.08.2010.
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Wiesenring 17, 8590 Romanshorn.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, Erbringen von Beratungsdienstleistungen aller Art und Betätigung im Event- und Veranstaltungsbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, andere Unternehmungen erwerben oder erworbene Unternehmungen verkaufen, ferner Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.08.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sappelt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in St. Gallen].