Raphaël Sangiorgio
residente a Münchenbuchsee, da Faido Mandati attuali: zelltral GmbH, Vorsorgestiftung der Santro Invest AG e di più Persone correlate: Mauro Sangiorgio, Simeon Sangiorgio, Pia Sangiorgio e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Raphaël Sangiorgio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Raphaël Sangiorgio"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Raphaël Sangiorgio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Raphaël Sangiorgio"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Raphaël Sangiorgio
Persone con il nome Raphaël Sangiorgio lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio di una casse pensioni
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio di una casse pensioni
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Raphaël Sangiorgio
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Raphaël Sangiorgio
Numero di pubblicazione: 4220127, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Onet Informatik GmbH, in Münchenbuchsee, CHE-108.662.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7211772).
Statutenänderung:
30.04.2018.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Fax oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sangiorgio, Raphaël, von Faido, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fahrni, Markus, von Unterlangenegg, in Lyss, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jaggi, Michael, von Orpund, in Diemerswil, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Numero di pubblicazione: 7211772, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Onet Informatik GmbH, in Münchenbuchsee, CH-053.4.003.971-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 5, Publ. 5536454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziep, René, von Trachselwald, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Markus, von Unterlangenegg, in Lyss, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sangiorgio, Raphaël, von Faido, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Chiggiogna, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7146702, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Vorsorgestiftung der Santro Invest AG, in Freienbach, CH-130.7.014.111-5, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 18, Publ. 5682568).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Stephan, von Willisau, in Stäfa, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borner, Johannes, von Hägendorf, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sangiorgio, Raphaël, von Faido, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;