David-Alexandre Salama
residente a Morges, da Sigriswil Mandati attuali: Equalia Resources AG, David SALAMA & Associés SA Persone correlate: Luca Luterbacher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David-Alexandre Salama", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David-Alexandre Salama"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David-Alexandre Salama", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David-Alexandre Salama"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David-Alexandre Salama
Persone con il nome David-Alexandre Salama lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome David-Alexandre Salama
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David-Alexandre Salama
Numero di pubblicazione: HR02-1005830885, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Artella AG, in Baar, CHE-102.913.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005782889).
Statutenänderung:
11.08.2023.
Firma neu:
Equalia Resources AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Equalia Resources SA) (Equalia Resources Ltd). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salama, David-Alexandre, von Sigriswil, in Morges, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2516086, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paicolex Trust Management AG, in Zürich, CH-020.3.919.688-4, Verwaltung von Treuhandvermögen und Durchführung von Treuhandgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2004, S. 17, Publ. 2498794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Rudolf, von Schötz, in Kloten, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Billeter, Oliver, von Zürich und Männedorf, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hug, Daniel, von Ferenbalm, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salama, David, französischer Staatsangehöriger, in Montana, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lugg, Andrew, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Präsident und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Isler, Kathrin, Wädenswil, in Uetikon am See, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindt, Philipp, von Bern und Nidau, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lindt, Filippo, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Messmer, Patricia, von Zürich und Schaffhausen, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1205152, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HSBC Republic Trust Services (Suisse) AG, in Zürich, Verwaltung von Treuhandvermögen und Durchführung von Treuhandgeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 25.02.2003, S. 17, Publ. 877772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weil, Gustav, von Zürich, in Wettswil am Albis, Vizepräsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salama, David, französischer Staatsangehöriger, in Montana, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soussi, Denis, von Chêne-Bourg, in Veyrier, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marquis, Christopher, australischer Staatsangehöriger, in Genf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smith, David, britischer Staatsangehöriger, in Tannay, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.