Valerio Romano
residente a Solothurn, da Italien e Affoltern im Emmental Mandati attuali: Verein Schweizer Laser und Photonik Netz Persone correlate: Beat Lüscher, Christophe Moser, Christoph Stephan Harder-Bucher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valerio Romano", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valerio Romano"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valerio Romano", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valerio Romano"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Valerio Romano
Persone con il nome Valerio Romano lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Valerio Romano
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Valerio Romano
Numero di pubblicazione: 936935, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Verein Schweizer Laser und Photonik Netz, in Wollerau, CH-130.6.017.092-7, Verein (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, S. 0, Publ. 7152962).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romano, Valerio, von Affoltern im Emmental, in Solothurn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bosshard, Christian, von Zürich, in Lausen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7152962, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Verein Schweizer Laser und Photonik Netz, in Wollerau, CH-130.6.017.092-7, Verein (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, S. 0, Publ. 6795664).
Statutenänderung:
07.11.2012. [Keine publikationspflichtigen Statutenänderungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pochon, Sandra, von Dompierre FR, in Bussigny VD, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romano, Valerio, von Affoltern im Emmental, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bosshard, Christian, von Zürich, in Lausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung];
Dumitru, Gabriel, rumänischer Staatsangehöriger, in Nussbaumen AG, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Ettemeyer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Grabs, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krainer, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Christophe, von Aetigkofen, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stirnimann, Joseph, von Rothenburg, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weingarten, Kurt, von Zürich, in Uitikon Waldegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6795664, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Verein Schweizer Laser und Photonik Netz, in Wollerau, CH-130.6.017.092-7, Verein (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, S. 0, Publ. 6239870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuenschwander, Beat, von Eggiwil, in Burgdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romano, Valerio, von Affoltern im Emmental, in Solothurn, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüscher, Beat, von Muhen, in Suhr, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Bosshard, Christian, von Zürich, in Lausen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Nüesch, Frank, von Balgach, in Wangen b. Dübendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.