Marianne Rohrbach
residente a Schwarzenburg, da Schwarzenburg Mandati attuali: Volz Brillen & Kontaktlinsen AG Persone correlate: Christoph Von Dach Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Rohrbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Rohrbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Rohrbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Rohrbach"
|
|
Marianne Rohrbach
residente a Milken, da Wahlern Mandati attuali: Rest. Zwahlen, Inhaberin Rohrbach Marianne Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Rohrbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Rohrbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Rohrbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Rohrbach"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marianne Rohrbach
Persone con il nome Marianne Rohrbach lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Altro commercio con prodotti diversi
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Marianne Rohrbach
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marianne Rohrbach
Numero di pubblicazione: HR02-1006048342, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Nachtrag zum im SHAB vom 28.05.2024, Meldungs Nr. 1'006'041'377, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 8'680 vom 23.05.2024 NPSuisse Schweizerische Niemann-Pick-Vereinigung, in Unterägeri, CHE-356.792.082, Verein (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2024, Publ. 1006041377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Sven, von Einsiedeln, in Schübelbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrbach, Dr. Marianne, von Rüeggisberg, in Mettmenstetten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3481585, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Volz Brillen & Kontaktlinsen AG, in Schwarzenburg, CHE-100.340.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, Publ. 5504830).
Domizil neu:
Bernstrasse 4, 3150 Schwarzenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Hermann, von Appenzell, in Schwarzenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrbach, Marianne, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wahlern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Dach, Christoph, von Frutigen, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6728216, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
NPSuisse Schweizerische Niemann-Pick-Vereinigung, in Unterägeri, CH-170.6.000.247-1, Verein (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2012, Publ. 6632094).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrbach, Dr. Marianne, von Rüeggisberg, in Mettmenstetten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Herrliberg].