Niels Rodin
residente a Borex, da Villars-le-Comte Mandati attuali: 123xyz SA, Etude Rodin Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niels Rodin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niels Rodin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niels Rodin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niels Rodin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Niels Rodin
Persone con il nome Niels Rodin lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Agricoltura (commestibili)
Commercio di prodotti alimentari
Agricoltura (commestibili)
Privato con il nome Niels Rodin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Niels Rodin
Numero di pubblicazione: HR02-1004717641, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CEPHEUS INNOVA SA, in Hünenberg, CHE-214.837.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2015, S.0, Publ. 2137013).
Firma neu:
CEPHEUS INNOVA SA en liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CEPHEUS INNOVA AG in Liquidation) (CEPHEUS INNOVA LTD in liquidation).
Aktien neu:
85 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 15 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 85 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 15 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.09.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodin, Niels, von Villars-le-Comte, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2137013, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CEPHEUS INNOVA SA (CEPHEUS INNOVA LTD) (CEPHEUS INNOVA AG), in Hünenberg, CHE-214.837.790, c/o Wipolero Treuhand AG, Bösch 71, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2015.
Zweck:
Den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie Veräussern von Immaterialgüterrechte, insbesondere Lizenzen und Patente;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
85 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 15 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 28.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rodin, Niels, von Villars-le-Comte, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5996654, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich, in Zürich, CH-020.7.901.002-1, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 27, Publ. 5581678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodin, Niels, von Villars-le-Comte, in Gland, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.