Erwin D. Rickenbach
residente a Zürich, da Salenstein Mandati attuali: EDR Haustechnik GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin D. Rickenbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin D. Rickenbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin D. Rickenbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin D. Rickenbach"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erwin D. Rickenbach
Persone con il nome Erwin D. Rickenbach lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Erwin D. Rickenbach
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erwin D. Rickenbach
Numero di pubblicazione: 6350544, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EDR Haustechnik GmbH, in Zürich, CH-020.4.018.104-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, S. 0, Publ. 6178412).
Statutenänderung:
16.09.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Planung von Energiekonzepten (Heiz-, Sanitär-, Klima-, Steuerungs- und Schaltanlagen), sowie deren Fabrikation, Sanierung, Handel und Betrieb, das Erbringen von Servicedienstleistungen und Anlagewartungen, die Übernahme von Vertretungen, den Import und Export von Waren aller Art, sowie sämtliche unmittelbar oder mittelbar damit zusammenhängende Tätigkeiten. Überdies kann die Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung Handel mit diesen Erzeugnissen und/oder Teilen davon betreiben. Die Gesellschaft kann alle Handels-, Finanz- und Rechtsgeschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann weiter im In- und Ausland eigenes und/oder fremdes Vermögen, insbesondere Grundeigentum und Wertschriften, erwerben, belasten, verwalten und verkaufen. Sie kann auch im In- und Ausland Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.09.1997 einen Motor-Dreiwegventil M 802-230V, Motorantriebe M 456-230V, je ein Regelgerät TEM-PM und VEOSTAT und eine Werkstatteinrichtung zum Preise von CHF 20'000.--, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach-Breitler, Brigitta, von Salenstein, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Küng, Eugen, von Gebenstorf, in Binningen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach, Erwin, von Salenstein, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EDR Haustechnik GmbH, in Wettswil am Albis, Ettenbergstrasse 22, 8907 Wettswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.1997, 29.01.1998.
Zweck:
Planung von Energiekonzepten (Heiz-, Sanitär-, Klima-, Steuerungs- und Schaltanlagen), deren Fabrikation, Sanierung, Handel und Betrieb, Übernahme von Vertretungen sowie Import und Export von Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundbesitz und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.09.1997 einen Motor-Dreiwegventil M 802-230V, Motorantriebe M 456-230V, je ein Regelgerät TEM-PM und VEOSTAT und eine Werkstatteinrichtung zum Preise von CHF20'000.¬, wovon CHF20'000.¬ auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Rickenbach-Breitler, Brigitta, von Salenstein, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF15'000.¬;
Küng, Eugen, von Gebenstorf, in Binningen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬;
Rickenbach, Erwin, von Salenstein, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.